ymddiriedolwyr PEMBURY U3A
Rhif yr elusen: 1153076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (69 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maggie Hall | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Clair Dimitros | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Gillian Bridge | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Roger Gardner | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Beverley Hougham | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Annie Partridge | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Patricia Dyson | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|
||||
Lorraine Braam | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||
Rick Lawrence | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||
Karen Denman | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.