Baitul Ma'mur Jami Masjid & Bangladeshi Islamic Centre

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MOSQUE AND COMMUNITY CENTRE SOCIAL CULTURAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES, LANGUAGE CLASSES AND RELIGIOUS STUDIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 23 Medi 2013: Cofrestrwyd
- BAITUL MA'MUR JAMIA MASJID AND BANGLADESHI ISLAMIC CENTRE (Enw blaenorol)
- ST JAMES JAMIA MASJID & BANGLADESHI ISLAMIC CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMAD LUTHFUR RAHMAN | Cadeirydd | 16 January 2022 |
|
|
||||
NAFAR AHMED | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
ABDUL KADIR | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
MUKITH MIAH | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
MUHAMMOD ABDUS SALAM | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
ABDUL AWAL | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.51k | £23.07k | £54.40k | £60.35k | £79.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.76k | £20.65k | £31.39k | £44.86k | £62.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 25 Ebrill 2024 | 86 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 25 Ebrill 2024 | 86 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 03 Mawrth 2023 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 03 Mawrth 2023 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2020 | 15 Mawrth 2021 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
30 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
15 Mawrth 2021 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 JUN 2012 AS AMENDED ON 01/12/2012 AS AMENDED ON 30/08/2013 AS AMENDED ON 24 FEB 2017 as amended on 31 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE (A) TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION IN NORTHAMPTON AND THE SURROUNDING AREA FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON ISLAM TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE ISLAMIC RELIGION. (B) TO PROMOTE THE RELIEF OF THE ELDERLY IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE IN AND AROUND NORTHAMPTON, IN PARTICULAR BY THE PROVISION AND OPERATION OF DAY CARE FACILITIES FOR ELDERLY PEOPLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Baitul Ma Mur Jamia Masjid
43 Argyle Street
NORTHAMPTON
NN5 5LJ
- Ffôn:
- 07984148897
- E-bost:
- secretary@bmjm.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window