PUMPING MARVELLOUS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a)In partnership with a range of health agencies to create patient-driven initiatives. b)Advocacy services at a local, regional and national level via regional volunteers c)Lobbying MPs about the increasing cost of heart failure to the health economy d)Using coaching and support of patients to promote, self-care/education/intervention e)Providing information via a website on the Internet
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1145140 PUMPING MARVELLOUS
- 01 Mai 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Graves | Cadeirydd | 03 November 2019 |
|
|
||||
Clare Louise Shaw | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
Ryan Dunne | Ymddiriedolwr | 27 November 2022 |
|
|
||||
Richard John Cleverley | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|
||||
KAREN HARTSHORNE-EVANS | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||
PIERRE DALE | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
||||
LAURA CHADWICK | Ymddiriedolwr | 28 March 2013 |
|
|
||||
JONATHAN RICHARDS EVANS | Ymddiriedolwr | 28 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.81k | £427.80k | £441.46k | £701.69k | £360.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £201.31k | £293.43k | £332.21k | £583.79k | £455.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £10.00k | N/A | N/A | £20.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £672.59k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £6.05k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £22.31k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £735 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £571.77k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £12.02k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £4.18k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 JAN 2013
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND PROTECT THE HEALTH OF PERSONS SUFFERING FROM OR AT RISK OF HEART FAILURE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: * EDUCATING HEART FAILURE PATIENTS AND THEIR CARERS TO MANAGE THE LONG TERM EFFECTS OF THE CONDITION * ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SYMPTOMS AND TREATMENT OF HEART FAILURE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite 111 Business First
Millennium City Park
Millennium City Road
Preston
LANCASHIRE
PR2 5BL
- Ffôn:
- 01772796542
- E-bost:
- hearts@pumpingmarvellous.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window