Hanes ariannol THE TOLKIEN TRUST

Rhif yr elusen: 1150801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.18m £5.97m £4.18m £5.88m £9.69m
Cyfanswm gwariant £3.95m £4.05m £6.06m £6.23m £5.81m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £58 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £5.38m £3.54m £5.27m £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £819.99k £595.26k £642.23k £614.64k £538.44k
Incwm - Arall £4.36m £0 £0 £0 £9.16m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.62m £3.80m £5.75m £5.92m £5.52m
Gwariant - Ar godi arian £328.54k £245.86k £311.35k £313.12k £295.59k
Gwariant - Llywodraethu £251.43k £269.81k £279.21k £79.46k £80.95k
Gwariant - Sefydliad grantiau £3.37m £3.53m £5.47m £5.65m £5.25m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £328.54k £245.86k £100.65k £98.02k £94.79k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0