ymddiriedolwyr SOUTHWELL MUSIC FESTIVAL LIMITED
Rhif yr elusen: 1153135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas James du Plessis | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|||||
Carris Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Patrick Massey | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
William Balkwill | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Flynn John Brayn Le Brocq | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
James Veysey Campbell | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
Dr MARGARET CHADWICK | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.