CHLOE'S AND SOPHIE'S SPECIAL EARS FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We brighten the lives of Deaf children. We aim to provide an everlasting impact on their wellbeing and mental health by overcoming challenges, creating experiences and empowering individuals to be their best selves.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Gwynedd
- Hampshire
- Sir Ddinbych
- Sir Y Fflint
- Surrey
- Wrecsam
- Ynys Wyth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 15 Mawrth 2013: Cofrestrwyd
- CSSEF (Enw gwaith)
- CHLOE'S AND SOPHIE'S SPECIAL EAR FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Peter Rainbird | Cadeirydd | 19 December 2022 |
|
|
||||
Rachel Chocian | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Adam Lee | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
CERI MARIE RISE | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Shaun Garrett | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
BRIAN GEORGE JACKSON | Ymddiriedolwr | 04 February 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £185.08k | £171.86k | £254.34k | £310.60k | £278.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £127.93k | £113.26k | £180.60k | £290.67k | £391.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £28.43k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 14 Hydref 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 14 Hydref 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/11/2012
Gwrthrychau elusennol
TO RAISE DEAF AWARENESS IN THE LOCAL COMMUNITY AND TO IMPROVE THE EDUCATION OF DEAF CHILDREN IN MAINSTREAM SCHOOLS BY PROVIDING DEAF EQUIPMENT, DEAF RESOURCES AND MATERIALS TO IMPROVE THE SOUND ACOUSTICS IN THE SCHOOL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CSSEF Wellbeing Hub
Manor Chambers
304 High Street
Aldershot
Hampshire
GU12 4LT
- Ffôn:
- 07935056499
- E-bost:
- karenjackson@cssef.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window