EGGINTON MEMORIAL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Renting of village hall to local school and community groups Acting as Corporate Trustee of Egginton Parish Institute
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 24 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
- AS ABOVE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR HENRY JOHN MICHAEL EVERY Bt FCA | Cadeirydd | 03 November 2014 |
|
|
||||
Paul William Brown | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Michael David Sayer | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|||||
Joanne Czechowski | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
||||
CHRIS WRIGHT | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
||||
KEVIN PARKINSON | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|||||
JONATHAN ROBERT BURD | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.80k | £30.50k | £31.09k | £35.29k | £27.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.61k | £40.79k | £23.16k | £29.50k | £22.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 20 Mehefin 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 20 Mehefin 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 10 Mai 2023 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 10 Mai 2023 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 15 Mai 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 15 Mai 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31 JAN 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10/04/2013
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF EGGINTON, DERBYSHIRE AND SURROUNDING VILLAGES WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR: (I) MEETINGS, LECTURES AND CLASSES; AND (II) OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS. 2. TO ADVANCE EDUCATION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF ACCOMMODATION FOR USE AS A SCHOOL IN PARTICULAR FOR THE CHILDREN OF INHABITANTS OF EGGINTON AND SURROUNDING VILLAGES. 3. TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF EGGINTON AND SURROUNDING VILLAGES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Elusennau cysylltiedig
- 24 Mehefin 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Fishpond Lane
Egginton
DERBY
DE65 6HJ
- Ffôn:
- 447808097429
- E-bost:
- mike.sayer@molsoncoors.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window