Hanes ariannol THEATRE WORKSHOP COULSDON

Rhif yr elusen: 1150788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (145 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £23.08k £10.18k £8.41k £24.12k £24.84k
Cyfanswm gwariant £20.26k £14.59k £6.23k £28.80k £23.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A