Hanes ariannol THORPE WILLOUGHBY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 503492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.81k £23.22k £23.81k £24.20k £32.85k
Cyfanswm gwariant £16.68k £18.40k £19.08k £19.33k £29.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £250 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.04k £11.32k £2.60k £3.25k