Hanes ariannol TREOWEN COMMUNITY HALL

Rhif yr elusen: 1151380
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £108.67k £22.66k £11.58k £10.05k £9.58k
Cyfanswm gwariant £97.06k £14.23k £13.18k £11.31k £17.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £10.00k £50 N/A N/A