Ymddiriedolwyr TREOWEN COMMUNITY HALL

Rhif yr elusen: 1151380
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SAMANTHA Elliott Cadeirydd 24 April 2024
Dim ar gofnod
Georgie Grant Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
catherine charlton Ymddiriedolwr 22 May 2024
Dim ar gofnod
gemma layton-morris Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Regina Buckley-Robins Ymddiriedolwr 18 October 2021
Dim ar gofnod