FAITHS TOGETHER IN LAMBETH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Faiths Together in Lambeth is an independent, borough-wide body, fostering constructive relationships among faith communities and promoting faith and multi-faith involvement in civic life by: Fostering understanding. Promoting social cohesion. Coordinating social action. Working with public bodies for the benefit of all. Functioning as a resource for faith communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lambeth
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2014: Cofrestrwyd
- FTIL (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALEHA BEGUM JAFFER | Cadeirydd | 19 April 2013 |
|
|
||||
Venerable Konchok Thubten | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Rev Steffan Idris Mano Mathias MA PHD AKC | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|||||
VIV ISAAC | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||
CHANDRAWATTI BISESSAR | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|||||
MOHAMMED ASLAM IJAZ | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
SAYED RAZAWI | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
JOSEPHINE BACKUS | Ymddiriedolwr | 22 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.23k | £13.46k | £2.50k | £20.95k | £5.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.67k | £9.92k | £5.17k | £20.28k | £4.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.99k | N/A | N/A | £18.35k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.90k | £1.00k | N/A | £2.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 NOV 2009 AS AMENDED ON 11/12/2013
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: (A) PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING AND RESPECT OF THE BELIEFS AND PRACTICES OF DIFFERENT RELIGIOUS FAITHS; AND (B) EDUCATING THE PUBLIC IN DIFFERENT RELIGIOUS BELIEFS INCLUDING AN AWARENESS OF THEIR DISTINCTIVE FEATURES AND THEIR COMMON GROUND TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT FAITHS”
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 HOLMEWOOD GARDENS
LONDON
SW2 3RS
- Ffôn:
- 07889221847
- E-bost:
- ftil@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window