Hanes ariannol RED ROSE RECOVERY LANCASHIRE
Rhif yr elusen: 1152474
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £647.11k | £725.68k | £984.82k | £1.07m | £2.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £701.99k | £659.87k | £632.69k | £1.04m | £2.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £365.60k | £351.00k | £324.94k | £449.25k | £2.20m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £42.61k | £257.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.72k | £1.55k | £320 | £1.72k | £4.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £2.04k | £3.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £643.39k | £724.13k | £984.50k | £1.07m | £2.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £701.99k | £659.87k | £632.69k | £1.04m | £2.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £64 | £119 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £5.35k | £8.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.