BRISTOL CHILDRENS HOME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education, relief of poverty, hardship sickness and distress in particular by supporting and maintaining the Bristol Childrens Home orphanage situated in Muslim Town Jehlum Pakistan
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bryste
- Pakistan
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoya Shabaz | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
NAHEED HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|
||||
Mohammad JAVAID | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/08/2019 | 05/08/2020 | 05/08/2021 | 05/08/2022 | 05/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.30k | £4.84k | £8.67k | £3.96k | £16.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.58k | £5.03k | £30 | £25 | £8.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Awst 2023 | 06 Gorffennaf 2024 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Awst 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Awst 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Awst 2020 | 28 Mawrth 2022 | 296 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Awst 2019 | 11 Mehefin 2020 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 06/08/2012
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION , THE RELIEF OF POVERTY, HARDSHIP, SICKNESS AND DISTRESS IN PARTICULAR BY SUPPORTING AND MAINTAINING THE BRISTOL CHILDRENS HOME ORPHANAGE SITUATED IN MUSLIM TOWN, JEHLUM PAKISTAN, WHICH SUPPORTS CHILDREN OF ALL AGES AND PROVIDES SHELTER AND ACCOMMODATION, AND, SUCH OTHER ORPHANAGES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
PAKISTAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
38B Elstree Road
BRISTOL
BS5 7DX
- Ffôn:
- 07595949591
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window