THE MARK SELIGMAN CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1151277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To make donations to charitable institutions and to apply income and capital for charitable purposes, at the discretion of the trustees.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £18,427

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Mawrth 2013: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mark Donald SELIGMAN Cadeirydd 15 March 2013
GESS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BROOKLANDS MUSEUM TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
GEORGE EDWARD SPENCER SELIGMAN Ymddiriedolwr 15 March 2013
COUNTRYSIDE LEARNING
Derbyniwyd: Ar amser
GESS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WESSEX RIVERS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WHEELYBOAT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WILD TROUT TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
LOUISE ANGELA MARY SELIGMAN MA Ymddiriedolwr 15 March 2013
BREADLINE AFRICA
Derbyniwyd: Ar amser
SA-UK TRUST NETWORK
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.00k £15.00k £2.50k £51.00k £0
Cyfanswm gwariant £25.80k £20.88k £2.23k £10.18k £18.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 10 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 01 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 01 Chwefror 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 27 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 01 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 02 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 02 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
32 Kynance Mews
LONDON
SW7 4QR
Ffôn:
07798802049
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael