ymddiriedolwyr CLIMATE BONDS INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1154413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Steele | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|||||
Dr Rathin Roy | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Grayer | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Jonathan Stone | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Karen Kearney | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Doris Honold | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Simon Bruce Cooper | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.