Hanes ariannol THE SPORTING CHANCE INITIATIVE

Rhif yr elusen: 1153863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.57k £2.07k £3.10k £8.51k £9.17k
Cyfanswm gwariant £0 £1.19k £5.85k £9.11k £12.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A