AL HAYAT LANGUAGES LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
english language centre
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £39,275 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Blackburn With Darwen
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVID KHAN | Cadeirydd | 13 March 2013 |
|
|
||||
SHAZAD KHAN | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
Amir Shafiq | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
RAFIQUE MALIK | Ymddiriedolwr | 13 March 2013 |
|
|
||||
IFTAB HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 13 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £280.88k | £331.65k | £286.98k | £239.27k | £253.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.50k | £346.63k | £263.99k | £340.25k | £289.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.98k | £246.61k | £89.05k | £15.00k | £39.28k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Hydref 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 31 Hydref 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 26 Medi 2023 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 26 Medi 2023 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 NOV 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/05/2013
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE: (A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC WITHOUT DISTINCTION OF AGE, DISABILITY,HEALTH STATUS, RELIGIOUS OR POLITICAL AFFILIATION, RACE, SEX OR SEXUAL ORIENTATION THROUGH THE PROMOTION OF THE TEACHING AND LIFELONG LEARNING, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE SUBJECTS OF GOOD CITIZENSHIP AND THE ENGLISH LANGUAGE, INCLUDING THE PROVISION OF ASSISTANCE TO ATTEND COURSES AND ADVICE ON THE LIFE IN THE UK TEST AS DEFINED IN ARTICLE 1; AND (B) (I) TO PROVIDE RELIEF FOR ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES AND THEIR DEPENDENTS WHO ARE IN CONDITIONS OF HARDSHIP OR DISTRESS; (II) TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUCH PEOPLE; (III) TO PROVIDE FACILITIES FOR SUCH PEOPLE FOR EDUCATION, RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE AND ASSISTING THEIR INCLUSION INTO THE WIDER COMMUNITY PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF A DROP IN CENTRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cambridge House
84-86 Randal Street
BLACKBURN
BB1 7LG
- Ffôn:
- 01254433736
- E-bost:
- info@alhayatlanguages.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window