LONDON FIREBIRD ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of art and science of music through the management of an orchestra featuring musicians of the younger generation and the presentation of public concerts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen David Wilson | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|||||
James Christopher Saunders | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Michael Manning Clark | Ymddiriedolwr | 05 February 2014 |
|
|
||||
Marc Corbett-Weaver | Ymddiriedolwr | 07 February 2013 |
|
|
||||
RORY GRAHAM | Ymddiriedolwr | 07 February 2013 |
|
|
||||
DAVID BATY | Ymddiriedolwr | 07 February 2013 |
|
|
||||
PHILIP EDWARD ROWLEY | Ymddiriedolwr | 07 February 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.37k | £35.05k | £56.80k | £70.40k | £83.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.69k | £35.57k | £57.03k | £79.72k | £73.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/02/2013
Gwrthrychau elusennol
4.1 THE CHARITY'S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING:(A)THE ADVANCEMENT OF THE ARTS GENERALLY AND MUSIC PARTICULARLY, BY THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF AN ORCHESTRA (AND OTHER MUSICAL GROUPS AS APPROPRIATE FROM TIME TO TIME) AND:(I)THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND OTHER MUSICAL AND RELATED EVENTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC;AND(II)THE PRESENTATION OF EVENTS FUSING MUSIC WITH COMEDY AND OTHER ART-FORMS IN ORDER TO MAKE CLASSICAL MUSIC MORE ACCESSIBLE TO THOSE WHO MAY PREVIOUSLY HAVE FELT EXCLUDED;(B)THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, BY:(I)PRINCIPALLY INVOLVING IN THE ORCHESTRA YOUNG MUSICIANS AND RECENT GRADUATES FROM THE ROYAL ACADEMIES AND SIMILAR INSTITUTIONS, TO ENABLE THEM TO GAIN PRACTICAL EXPERIENCE OF PERFORMING IN PUBLIC AND AS PART OF AN ENSEMBLE; AND(II)PROVIDING AN INTRODUCTION TO MUSIC AND THE MAKING OF MUSIC TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN WORKSHOPS AND SIMILAR PARTICIPATIVE EVENTS;(C)THE RELIEF OF POVERTY, BY:(I)PROVIDING PRACTICAL AND FINANCIAL SUPPORT, INCLUDING GRANTS, BURSARIES AND SPONSORSHIP, TO YOUNG MUSICIANS OR THOSE PARTICIPATING IN MUSICAL EDUCATION OR TRAINING OR INSTITUTIONS OR BODIES PROVIDING SUCH EDUCATION OR TRAINING;AND(II)ESTABLISHING COMPETITIONS AND AWARDS FOR THOSE INVOLVED IN THE ORCHESTRA OR PARTICIPATING IN MUSICAL EDUCATION OR TRAINING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
London Firebird Orchestra
18 Savile Row
London
W1S 3PW
- Ffôn:
- 07920282397
- E-bost:
- info@FirebirdOrchestra.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window