Hanes ariannol THE CONGO SCHOOL FOR PEACE

Rhif yr elusen: 1151173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.79k £16.63k £14.98k £14.51k £27.20k
Cyfanswm gwariant £27.97k £14.35k £18.65k £23.56k £17.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A