Ymddiriedolwyr THE SOCIETY OF MEDIATORS

Rhif yr elusen: 1151526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ruby Sandhu FRSA Cadeirydd 31 January 2022
Dim ar gofnod
Nicola Cleaver Ymddiriedolwr 30 January 2025
Dim ar gofnod
Eleanor Tack Ymddiriedolwr 23 January 2022
Dim ar gofnod
Martin Medforth OBE Ymddiriedolwr 31 January 2021
Dim ar gofnod
Ama Agbeze MBE Ymddiriedolwr 23 January 2021
Dim ar gofnod
Diana Margaret Cawdell-Trew Ymddiriedolwr 01 December 2018
Dim ar gofnod
Alex Fletcher Ymddiriedolwr 01 April 2018
Dim ar gofnod
David Ingle Ymddiriedolwr 01 April 2018
Dim ar gofnod
Joe Mulrooney Ymddiriedolwr 01 April 2018
Dim ar gofnod
Keith Ealey Ymddiriedolwr 01 October 2017
Dim ar gofnod
Jane Hodge Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod