ymddiriedolwyr HASLEMERE DECORATIVE AND FINE ARTS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1151238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeleine Boxall | Cadeirydd | 18 November 2014 |
|
|
||||
COLIN MAGGS | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Celia Marshall | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Kim Bergamasco | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|||||
Sue Sheridan | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Rosemary Bird | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
Jerome Davidson | Ymddiriedolwr | 18 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.