Hanes ariannol STOURPORT AND DISTRICT STROKE GROUP

Rhif yr elusen: 1151089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.23k £1.29k £1.65k £2.15k £2.10k
Cyfanswm gwariant £2.46k £2.65k £3.63k £3.90k £3.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A