Hanes ariannol NILE SWIMMERS

Rhif yr elusen: 1152395
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.09k £11.12k £389 £2.33k £1.56k
Cyfanswm gwariant £23.22k £4.79k £15.33k £207 £8.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A