Hanes ariannol THE TIN MUSIC AND ARTS

Rhif yr elusen: 1152636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £180.69k £147.06k £293.01k £165.88k £170.08k
Cyfanswm gwariant £180.45k £90.81k £186.61k £181.11k £241.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £2.90k £2.00k £7.50k £4.50k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £101.79k £96.50k £34.33k N/A