Hanes ariannol BARTON UNDER NEEDWOOD CIVIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 503534
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1.45k £1.15k £1.33k £1.15k £611
Cyfanswm gwariant £1.61k £1.29k £1.54k £1.45k £718
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A