Hanes ariannol TESTWOOD LAKES SAILABILITY

Rhif yr elusen: 1152637
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.57k £444 £10.81k £9.96k £19.32k
Cyfanswm gwariant £13.74k £3.95k £9.59k £12.96k £17.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A