Hanes ariannol COMMUNITY COUNSELLING (NORTH YORKSHIRE) LIMITED
Rhif yr elusen: 1151230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £231.78k | £255.21k | £287.74k | £214.60k | £285.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £212.69k | £243.31k | £274.66k | £201.09k | £264.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £57.37k | £63.72k | £69.09k | £79.04k | £109.81k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.43k | £29.92k | £68.26k | £72.05k | £65.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.