ymddiriedolwyr COMMUNITY COUNSELLING (NORTH YORKSHIRE) LIMITED
Rhif yr elusen: 1151230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Michael Taylor | Cadeirydd | 02 July 2018 |
|
|
||||
Alys Farndale | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
John Stanley Linegar | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
Sophie Gorman | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Laura Maher | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Elaine Frances Hayward | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.