ymddiriedolwyr OXFORDSHIRE YOUTH
Rhif yr elusen: 1151723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John May | Cadeirydd | 01 January 2023 |
|
|
||||
Nabila Hafiz | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Craig Pinkney | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Emma-Jane Hampsheir-Gill | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Francesca Lee | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|||||
Isabel Dharmasiri | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Catherine Riddle | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Fiona Elaine Clarke | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.