CENTER FOR INNER SCIENCES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of Vedic religion through practice of Patanjali Yoga Mediation, by conducting meditation and Samkhya courses throughout England
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2018
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nina Manher Vyas | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
VIBHA CALE | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.50k | £14.09k | £16.96k | £13.08k | £23.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.98k | £14.69k | £16.79k | £17.89k | £22.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 205 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 205 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 571 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 571 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 936 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 936 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1301 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1301 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1666 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1666 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED ON 08/04/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE VEDIC RELIGION FOR THE MORAL AND SPIRITUAL WELFARE OF PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE TEN PRINCIPLES OF THE ARYA SAMAJ AS OUTLINED BY SVAMI DAYANANDA SARASVATI (1825-83), BY: I. PRACTICE AND PROMOTION OF PATANJALI YOGA MEDITATION OUTSIDE OF OUR MEDITATION GATHERINGS II. ENCOURAGING PEACE AND HEALTH BY PROMOTING VEGETARIANISM, TEETOTALISM, AND ENVIRONMENTALISM III. FACILITATING AND BEING INVOLVED IN RESEARCH PERTAINING, BUT NOT LIMITED TO HUMAN HISTORY, LITERATURE RELEVANT TO PATANJALI YOGA AND OTHER BRANCHES OF THE VEDIC LITERATURE AND PRINCIPLES IV. DISSEMINATION OF SUCH KNOWLEDGE THROUGH A) PUBLICATIONS OF BOOKS, PERIODICALS, NEWSLETTERS IN PRINT AND ELECTRONIC/DIGITAL MEDIA, AND THEIR PUBLICITY, DISPLAY AND DISTRIBUTION BY SALE/GIFT, B) PRODUCTION OF FILMS AND OTHER MEANS OF PERFORMING ARTS AND THEIR DISPLAY, DISTRIBUTION AND SALE/GIFT, C) ORGANIZING CONFERENCES, SEMINARS, DEBATES, LECTURES, TALKS, PANEL DISCUSSIONS, FILM FESTIVALS, PLAYS, DRAMAS, AND ANY OTHER MEANS.
Maes buddion
ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CENTER FOR INNER SCIENCES
Regus
Exchange House
494 Midsummer Boulevard
MILTON KEYNES
MK9 2EA
- Ffôn:
- 01908592013
- E-bost:
- info@centerforinnersciences.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window