THE AUBREY ORCHARD-LISLE CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are to support West Buckland School and such other charities in the Education and Health sectors as the Trustees agree. The provision of financial support for well-motivated young people who need help to complete their studies is given priority. Charities seeking more general support are required to demonstrate the direct measurable gain that any grant might make.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Mawrth 2013: Cofrestrwyd
- THE CHELSEA SETTLEMENT (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupert David Hunter | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Jolyon Orchard-Lisle | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
BRYAN LAXTON | Ymddiriedolwr | 02 July 2013 |
|
|||||
ANDREW EDWARD GUY GULLIFORD | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||
PETER JOHN EASBY | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.64k | £79.38k | £94.41k | £102.56k | £104.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.38k | £185.00k | £83.98k | £94.03k | £91.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 02 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 02 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29/11/2012 AS AMENDED ON 05/04/2013
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES HOLD THE TRUST FUND FOR THE BENEFIT OF THE SPECIFIED CHARITIES BELOW, AND FOR GENERAL CHARITABLE OBJECTS. GUY'S HOSPTIAL ENDOWMENT FUND WEST BUCKLAND SCHOOL WEST BUCKLAND SCHOOL ENDOWMENT FUND WEST BUCKLAND OLD BOY'S ACCOCIATION FRIENDS OF WEST BUCKLAND SCHOOL THE ORCHARD-LISLE SCHOLARSHIP FUND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Haysmacintyre
Thames Exchange
10 Queen Street Place
LONDON
EC4R 1AG
- Ffôn:
- 020 7969 5500
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window