ymddiriedolwyr HEALTHWATCH NORFOLK
Rhif yr elusen: 1153506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sarah Jane Louise Smith | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Vivienne Helen Clifford-Jackson | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|||||
Christine MacDonald | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Humphris | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Bridget Penhale | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Linda Bainton | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
MARY LEDGARD | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Patrick Peal | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
Dr Andrew Paul Hayward | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
William Alexander Cruickshank | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Elaine Teresa Bailey | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.