Hanes ariannol FREE ME

Rhif yr elusen: 1152120
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2017 31/01/2018 31/01/2019 31/01/2020 31/01/2021
Cyfanswm Incwm Gros £13.87k £8.23k £24.67k £0 £0
Cyfanswm gwariant £21.61k £21.93k £34.46k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A £3.26k N/A N/A