ymddiriedolwyr NORWOOD & BRIXTON FOODBANK LIMITED
Rhif yr elusen: 1151274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY JAMES BOYCE | Cadeirydd | 11 March 2013 |
|
|
||||
Suzanne Munday | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Rosanna Bailey | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Cllr Alison Inglis-Jones | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|||||
Dr Judith Morgan | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
PASTOR OWEN HYLTON | Ymddiriedolwr | 11 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.