SPECTRUM DAYS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Spectrum Days has been established to provide specialist support to people with PMLD (profound and multiple learning difficulties) and their families from birth, through life with: Short Breaks, Advisory service, Counseling , The PMLD Hub - Resources, Equipment and Additional Services. To provide people with PMLD with Purpose/Meaning/Living/Dignity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Cyfanswm incwm:
£1,347,613
Roddion a chymynroddion | £80.71k | |
Weithgareddau elusennol | £1.25m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £351 | |
Arall | £12.64k |
Cyfanswm gwariant:
£1,256,283
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.26m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,253,913 o 38 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.26m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £91.33k |
Pobl

49 Gweithwyr
3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
- Sandwell
- Solihull
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Warwig
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 22 Ebrill 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Radcliffe | Cadeirydd | 17 April 2018 |
|
|||||
Helen Dawn Kimberley | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Diane Rosina Hughes | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £719.87k | £721.91k | £824.70k | £1.04m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £686.09k | £660.71k | £827.69k | £1.03m | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £690.04k | £563.17k | £714.16k | £1.02m | £1.25m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £51.67k | £34.89k | £6.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.92k | £158.66k | £110.53k | £22.83k | £80.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £690.04k | £563.17k | £714.16k | £1.02m | £1.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £58 | £351 | |
|
Incwm - Arall | £2.92k | £83 | £0 | £0 | £12.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £660.15k | £586.39k | £827.69k | £1.03m | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £797 | £138 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £690 | £5.03k | £5.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £25.15k | £74.19k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.63k | £49.98k | £95.12k | £180.85k | £158.29k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £158.71k | £273.70k | £221.49k | £213.27k | £315.54k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £123.34k | £218.48k | £214.41k | £285.55k | £273.93k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 21 Mai 2021 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 21 Mai 2021 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 22 Apr 2013
Gwrthrychau elusennol
(1)TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF PMLD PROFOUND AND MULTIPLE LEARNING DISABILITIES IN WORCESTERSHIRE AND SURROUNDING AREAS THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE,SUPPORT,EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE(2)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO PMLD PROFOUND AND MULTIPLE LEARNING DISABILITIES TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF WORCESTERSHIRE AND THE SURROUNDING AREAS,WITHOUT DISTINCTION OF SEX,SEXUAL ORIENTATION,RACE OR OF POLITICAL,RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES,VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS.IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE,THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER:TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS.TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED,RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY.FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE "SOCIALLY EXCLUDED" MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY,OR PARTS OF SOCIETY,AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS:UNEMPLOYMENT;FINANCIAL HARDSHIP;YOUTH OR OLD AGE;ILL HEALTH(PHYSICAL OR MENTAL);SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS;DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX,RACE,DISABILITY,ETHNIC ORIGIN,RELIGION,BELIEF,CREED,SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT;POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT;RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN;POOR HOUSING(THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS;CRIME(EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Spectrum Days
Old Coach Road
Droitwich
WR9 8BB
- Ffôn:
- 01905773725
- E-bost:
- enquiries@spectrumdays.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window