Ymddiriedolwyr THE WHITE HORSE SHOW TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1151533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Anna-Louise Rachel Ashcroft Ymddiriedolwr 12 February 2025
Dim ar gofnod
Gillian Fiona Ward Ymddiriedolwr 07 February 2024
UFFINGTON MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS HUGHES MEMORIAL HALL COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Brett Michael Artus Ymddiriedolwr 02 November 2023
Dim ar gofnod
CALLUM SKEAT Ymddiriedolwr 18 October 2018
Dim ar gofnod
Paul Whitfield Ymddiriedolwr 16 January 2018
Dim ar gofnod
Ed Preece Ymddiriedolwr 26 January 2016
Dim ar gofnod