ymddiriedolwyr EAT CARY
Rhif yr elusen: 1154857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Tilling | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|||||||||
Chris Fone | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||||||
Marcus Timothy Gilbert | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||||||
Rosemary Rayner | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||||||
David John Holmes | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||||||
Nuri Emma Fontanals de Clayson | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||||||
Bernadette Mary Logan | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.