Hanes ariannol FRIENDS OF ST FLORENCE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1151429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (227 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/10/2019 05/10/2020 05/10/2021 05/10/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.31k £1.44k £1.15k £9.07k £12.46k
Cyfanswm gwariant £3.28k £3.20k £147 £4.48k £11.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A