CALL OF THE SAINTS INTERNATIONAL MINISTRY CHURCH OF THE SAINTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Holding regular services to promote the christian faith in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Greenwich
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2013: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- CALL OF THE SAINTS INTERNATIONAL MINISTRY (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.35k | £1.24k | £5.32k | £4.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.21k | £1.24k | £5.32k | £4.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 21 Mawrth 2018 | 141 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 01 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01 FEB 2012 AS AMENDED ON 26 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ORGANISATION'S ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window