Hanes ariannol WATERFRONT SPORTS & EDUCATION ACADEMY
Rhif yr elusen: 1153993
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £227.10k | £208.33k | £247.52k | £240.50k | £116.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.43k | £182.49k | £240.35k | £248.31k | £138.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.54k | £3.27k | N/A | N/A | £14.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.00k | £72.48k | £162.26k | £14.34k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.