RIBCAGED PRODUCTIONS LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ribcaged is a theatre production company based in the Ribble Valley. We provide theatre productions for public entertainment and we work within schools in the region offering a range of events, workshops and learning support for the National Curricuulm We engage with young people through Youth Theatre and Drama Clubs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,911 o 4 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Blackburn With Darwen
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 24 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
- 11 Mehefin 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- RIBCAGED (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.32k | £74.16k | £53.27k | £40.69k | £19.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.20k | £103.57k | £64.13k | £40.89k | £29.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.26k | £19.49k | N/A | N/A | £5.91k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | 165 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 MAR 2010
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROMOTION OF THE ARTS, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE ART OF DRAMA;AND 2.TO PROVIDE OPPORTUNITIES, TO ALL PEOPLE INCLUDING YOUNG PEOPLE, FOR ENGAGEMENT WITH DRAMA AND RELATED ASPECTS OF THEATRE PRODUCTION TO A WIDE RANGE OF PARTICIPANTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window