Hanes ariannol OAKLEY VALE COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1152468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.30k £35.04k £37.04k £53.61k £52.23k
Cyfanswm gwariant £36.17k £30.43k £34.96k £46.22k £44.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £16.10k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.33k £6.07k £4.17k £16.10k £13.89k