THE BIRKETT-SMITH ANIMAL SANCTUARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Animal sanctuary
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 14 Mai 2013: Cofrestrwyd
- BSAS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN O BRIEN | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Samantha Jane Bellamy | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
JOY KEYS | Ymddiriedolwr | 08 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2019 | 01/11/2020 | 01/11/2021 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £167.37k | £260.54k | £327.88k | £381.66k | £364.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.95k | £249.68k | £309.53k | £379.79k | £420.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £500 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2023 | 23 Mawrth 2025 | 203 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
01 Tachwedd 2023
(Mae'r cyfrifon |
23 Mawrth 2025 | 203 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2022 | 07 Mawrth 2025 | 553 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2022 | 07 Mawrth 2025 | 553 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2021 | 15 Gorffennaf 2024 | 683 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
01 Tachwedd 2021
(Mae'r cyfrifon |
15 Gorffennaf 2024 | 683 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2020 | 30 Tachwedd 2022 | 455 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
01 Tachwedd 2020
(Mae'r cyfrifon |
30 Tachwedd 2022 | 455 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2019 | 19 Medi 2020 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
01 Tachwedd 2019
(Mae'r cyfrifon |
19 Medi 2020 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11/01/2012 AS AMENDED ON 08/05/2013
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS (IN PARTICULAR SMALL FARM AND DOMESTIC ANIMALS) IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, INFIRMITY, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES AND ILL USAGE BY PROVIDING A FACILITY FOR THEIR CARE AND TREATMENT ON A WHOLLY NON-PROFITABLE BASIS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Templemans Ash
Bridport
DT6 5NX
- Ffôn:
- 07896175830
- E-bost:
- JOYKEYS@ICLOUD.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window