Hanes ariannol RIDING & DRIVING FOR THE DISABLED - CHIVERTON GROUP

Rhif yr elusen: 1152330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £87.94k £20.69k £51.61k £48.05k £51.16k
Cyfanswm gwariant £115.54k £23.30k £32.21k £33.20k £43.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A