Ymddiriedolwyr RIDING & DRIVING FOR THE DISABLED - CHIVERTON GROUP

Rhif yr elusen: 1152330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DIANE MARIE HIRST Cadeirydd 04 March 2013
Dim ar gofnod
Julie Elaine Harrod Ymddiriedolwr 18 July 2022
Dim ar gofnod
Anne Charmaine Harverson Ymddiriedolwr 26 July 2021
Dim ar gofnod
Beverly Huxtable Ymddiriedolwr 08 June 2019
Dim ar gofnod
Helen Raisbeck Ymddiriedolwr 15 June 2015
Dim ar gofnod
DUNCAN SHAW Ymddiriedolwr 04 March 2013
Dim ar gofnod