ymddiriedolwyr Healthwatch Richmond
Rhif yr elusen: 1152333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annette Arnold | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Joseph Hill | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Philip Bunnell | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Simon Boddis | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Alan McNab | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Lynda Crellin | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Dugald Millar | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
James Hunt | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Anne Marimuthu | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
||||
Dr Sian Rees | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.