Hanes ariannol Police Care UK

Rhif yr elusen: 1151322
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.59m £1.66m £1.13m £1.53m £1.56m
Cyfanswm gwariant £3.79m £4.85m £2.81m £2.72m £3.22m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £716.61k £976.69k £465.12k £741.26k £800.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £80 £2.57k £3.66k £25.32k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £472.82k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £876.55k £683.59k £657.13k £767.84k £724.21k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £35.11k
Incwm - Cymynroddion £262.23k £653.81k £76.02k £285.12k £327.72k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.14m £4.38m £2.36m £2.29m £2.86m
Gwariant - Ar godi arian £649.36k £476.86k £445.53k £429.07k £362.66k
Gwariant - Llywodraethu £87.61k £93.56k £72.41k £122.32k £30.71k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.05m £2.44m £165.25k £116.24k £32.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £185.42k £168.53k £178.27k £172.24k £4.63k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0