Police Care UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROMOTING THE EFFICIENCY OF THE POLICE SERVICE IN THE UK BY THE RELIEF OF: (A) BENEFICIARIES IN CASES OF NEED/HARDSHIP/DISTRESS; (B) MENTAL/PHYSICAL SICKNESS/DISABILITY/INFIRMITY AMONG AMONG BENEFICIARIES;
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,032,686
Roddion a chymynroddion | £800.54k | |
Weithgareddau elusennol | £472.82k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £724.21k | |
Arall | £35.11k |
Cyfanswm gwariant:
£3,218,681
Codi arian | £362.66k | |
Weithgareddau elusennol | £2.86m | |
Arall | £0 |
£2,175,658 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £362.66k | |
Gwariant elusennol | £2.86m |
Codi arian a Arall Gwariant | £362.66k | |
Gwariant elusennol | £2.86m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £989.66k |
Pobl

24 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 207608 THE NATIONAL POLICE FUND
- 21 Mawrth 2013: Cofrestrwyd
- THE POLICE DEPENDANTS' TRUST (Enw blaenorol)
- THE POLICE DEPENDANTS' TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belinda Goodwin | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Sara Crane | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Alan David Threadgold | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Liam Jeffrey Kelly | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Anil Kanti Basu | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Sam Ockham | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Katrina Anne Lowes | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Derek Ray Hill | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Jill Tolfrey | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Gavin Stephens | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59m | £1.66m | £1.13m | £1.53m | £1.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.79m | £4.85m | £2.81m | £2.72m | £3.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £716.61k | £976.69k | £465.12k | £741.26k | £800.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £80 | £2.57k | £3.66k | £25.32k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £472.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £876.55k | £683.59k | £657.13k | £767.84k | £724.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £35.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £262.23k | £653.81k | £76.02k | £285.12k | £327.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.14m | £4.38m | £2.36m | £2.29m | £2.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £649.36k | £476.86k | £445.53k | £429.07k | £362.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £87.61k | £93.56k | £72.41k | £122.32k | £30.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.05m | £2.44m | £165.25k | £116.24k | £32.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £185.42k | £168.53k | £178.27k | £172.24k | £4.63k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £248.77k | £284.90k | £93.79k | £88.71k | £45.63k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £24.35m | £26.34m | £29.06m | £27.60m | £29.78m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.60m | £5.36m | £4.03m | £2.79m | £1.43m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £587.30k | £582.25k | £589.39k | £334.94k | £596.16k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/03/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 09/04/2013 as amended on 19 Apr 2018 as amended on 24 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
4.1 THE CHARITY'S OBJECTS ARE RESTRICTED SPECIFICALLY TO THE PROMOTION OF THE EFFICIENCY OF THE POLICE SERVICE IN THE UNITED KINGDOM BY RELIEVING IN CASES OF NEED: 4.1.1 DEPENDANTS OF POLICE OFFICERS OR SERVING, FORMER OR RETIRED POLICE OFFICERS WHO DIE, OR HAVE DIED AS A RESULT OF AN INJURY RECEIVED, IN THE EXECUTION OF DUTY; AND 4.1.2 POLICE OFFICERS OR SERVING, FORMER OR RETIRED POLICE OFFICERS WHO ARE OR HAVE BEEN INCAPACITATED AS A RESULT OF AN INJURY RECEIVED IN THE EXECUTION OF DUTY OR DEPENDANTS OF SUCH POLICE OFFICERS. 4.2 "POLICE OFFICER" MEANS ANY POLICE OFFICER FROM ANY POLICE FORCE FROM ANY POLICE AREA IN THE UNITED KINGDOM AND INCLUDES: 4.2.1 MEMBERS OF THE BRITISH TRANSPORT POLICE; 4.2.2 MEMBERS OF THE CIVIL NUCLEAR CONSTABULARY; 4.2.3 PERSONS PERFORMING TEMPORARY OVERSEAS OR CENTRAL POLICE SERVICES WHO ENJOY A STATUTORY RIGHT OF REVERSION TO SUCH A POLICE FORCE; 4.2.4 SPECIAL CONSTABLES APPOINTED FOR ANY SUCH POLICE AREA; AND 4.2.5 POLICE CADETS APPOINTED TO UNDERGO TRAINING WITH A VIEW TO BECOMING POLICE OFFICERS OF SUCH POLICE FORCES. 4.3 "DEPENDANTS" MEANS IN RELATION TO A SERVING, FORMER OR RETIRED POLICE OFFICER (WHETHER LIVING OR DECEASED) ANY SPOUSE, FORMER SPOUSE, CIVIL PARTNER, FORMER CIVIL PARTNER, UNMARRIED PARTNER (OF EITHER SEX) CHILD, STEPCHILD, GRANDCHILD AND/OR ANY OTHER MEMBER OF HIS FAMILY WHO IS OR WAS FINANCIALLY RELIANT UPON HIM. 4.4 "INJURY RECEIVED IN THE EXECUTION OF DUTY" HAS THE SAME MEANING (SUBJECT TO NECESSARY ADAPTATIONS IN THE CASE OF SPECIAL CONSTABLES AND POLICE CADETS) AS IN THE PENSION PROVISIONS APPLICABLE TO POLICE OFFICERS AND FOR THE TIME BEING IN FORCE.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Police Care UK
Nova Scotia House
70 Goldsworth Road
WOKING
GU21 6LQ
- Ffôn:
- 0300 012 0030
- E-bost:
- hello@policecare.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window