SARUM BOOKS CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Running bookshop in Salisbury know as Sarum Books
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Wiltshire
Llywodraethu
- 02 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
- 26 Gorffennaf 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.96k | £99.87k | £64.95k | £44.50k | £35.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.49k | £98.87k | £67.49k | £48.41k | £35.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 28 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | 28 Medi 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 18 Mai 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | 05 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 25 Ebrill 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 09 Mai 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15 JAN 2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY (,THE OBJECTS') ARE: THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH MAINLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY MEANS OF SELLING, PROMOTING AND DISTRIBUTING CHRISTIAN LITERATURE IN PRINTED AND OTHER FORMS. [NOTHING IN THIS DEED SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND/OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.]
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window